Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
DUILIO Lino
Laurea in economia e commercio; dirigente inail
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione III (LOMBARDIA 1)
Lista di elezione: LA MARGHERITA
Proclamato il 30 maggio 2001
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE dal 29 novembre 2001 al 27 aprile 2006
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 14 novembre 2003 al 27 aprile 2006
- XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 21 giugno 2001 al 14 novembre 2003
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE dal 15 novembre 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL "DOSSIER MITROKHIN" E L'ATTIVITA' DI INTELLIGENCE ITALIANA dal 4 luglio 2002 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006