Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
PISANU Beppe
Laurea in scienze agrarie; dirigente d'azienda pubblica
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XXVI (SARDEGNA)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 26 maggio 2001
Giā deputato nelle legislature VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) dal 25 novembre 2002 al 19 ottobre 2005
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 20 giugno 2001 al 25 novembre 2002(sostituito dal deputato SCHERINI Gianpietro)
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 19 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO dall'11 giugno 2001 al 3 luglio 2002
- II Governo Berlusconi: MINISTRO DELL'INTERNO dal 3 luglio 2002 al 23 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: MINISTRO DELL'INTERNO dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006