Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
VIETTI Michele Giuseppe
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione I (PIEMONTE 1)
Collegio: 17 - Rivarolo Canavese
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 23 maggio 2001
Elezione convalidata il 27 febbraio 2002
Giā deputato nella legislatura XII
Iscritto al gruppo parlamentare:
UDC UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (CCD-CDU) [giā fino ] dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA dal 12 giugno 2001 al 18 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'ECONOMIA E ALLE FINANZE dal 26 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006