Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
TREMONTI Giulio
Laurea in giurisprudenza; avvocato, docente universitario
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione VII (VENETO 1)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 26 maggio 2001
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 17 settembre 2004 al 27 aprile 2006
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 20 giugno 2001 al 17 settembre 2004
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE dal 10 giugno 2001 al 3 luglio 2004
- III Governo Berlusconi: VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dal 23 aprile 2005 al 22 settembre 2005
- III Governo Berlusconi: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dal 23 aprile 2005 al 22 settembre 2005
- III Governo Berlusconi: MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE dal 22 settembre 2005 al 5 maggio 2006
- III Governo Berlusconi: VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dal 23 settembre 2005 al 5 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006