Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
PENNACCHI Laura Maria
Laurea in filosofia, spec. successive all'estero; economista
Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione XII (TOSCANA)
Collegio: 28 - Livorno - Rosignano Marittimo
Lista collegata: COMUNISTI ITALIANI
Proclamata il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritta al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessata dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006