Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
DUCA Eugenio
Diploma di scuola media; ferroviere
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XIV (MARCHE)
Collegio: 7 - Ancona
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamato il 26 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006