Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
BONITO Francesco
Laurea in giurisprudenza; magistrato
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Collegio: 5 - Cerignola
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 20 giugno 2002
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
- COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA dal 2 ottobre 2002 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE GIURISDIZIONALE PER IL PERSONALE dal 3 agosto 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006