Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
PISCITELLO Rino
Maturita' scientifica; assistente parlamentare
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XV (LAZIO 1)
Lista di elezione: LA MARGHERITA
Proclamato il 26 maggio 2001
Giā deputato nelle legislature XI, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE dal 24 ottobre 2001
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA dal 19 settembre 2001
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE dal 19 settembre 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006