Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
DALLE FRATTE Paolo
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione VIII (VENETO 2)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 27 aprile 2005
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 27 aprile 2005 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 4 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 2 maggio 2005 al 3 ottobre 2005
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 3 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006