Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
D'ANTONI Sergio Antonio
Eletto
Proclamato il 28 ottobre 2004
Elezione convalidata il 22 dicembre 2004
Iscritto ai gruppi parlamentari:
- MISTO dal 28 ottobre 2004 al 16 novembre 2004
- MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 16 novembre 2004 al 27 aprile 2006
Componente degli organi parlamentari:
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 17 novembre 2004 al 27 aprile 2006
- VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) dal 10 novembre 2004 al 17 novembre 2004
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006