Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione III (LOMBARDIA 1)
Collegio: 18 - Bollate
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 25 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
ALLEANZA NAZIONALE dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO della X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- SEGRETARIO del COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO dal 3 agosto 2001 al 3 maggio 2005
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 20 giugno 2001 all'8 ottobre 2003
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 19 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 20 giugno 2001 all'8 ottobre 2003
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dall'8 ottobre 2003 al 23 maggio 2005
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 23 maggio 2005 al 19 ottobre 2005
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 19 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO dal 31 luglio 2001 al 3 maggio 2005
- COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA dal 2 ottobre 2002 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL "DOSSIER MITROKHIN" E L'ATTIVITA' DI INTELLIGENCE ITALIANA dal 4 luglio 2002 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI dal 3 maggio 2005 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006