Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CICALA Marco
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XIX (CAMPANIA 1)
Collegio: 6 - Napoli - San Lorenzo
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 16 ottobre 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARI dal 26 novembre 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006