Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
PERLINI Italico
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XVI (LAZIO 2)
Collegio: 5 - Alatri
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 22 gennaio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FASCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI dall'11 marzo 2004 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006