Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CIMA Laura
Laurea in lettere e filosofia; docente
Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione I (PIEMONTE 1)
Collegio: 5 - Torino 5
Lista collegata: IL GIRASOLE
Proclamata il 23 maggio 2001
Elezione convalidata il 27 febbraio 2002
Giā deputato nella legislatura X
Iscritta ai gruppi parlamentari:
- MISTO dal 4 giugno 2001 al 13 giugno 2001
- MISTO - VERDI-L'UNIONE [giā MISTO-VERDI-L'ULIVO fino all'11 febbraio 2005] dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO della III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- SEGRETARIO della III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- SEGRETARIO della III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 26 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessata dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006