Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
SPINI Valdo
Dottore in economia e commercio; docente universitario
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XII (TOSCANA)
Collegio: 3 - Firenze 3
Lista collegata: DEMOCRATICI SINISTRA
Proclamato il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nelle legislature VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006