Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
ROMOLI Ettore
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione IX (FRIULI-VENEZIA GIULIA)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 28 maggio 2001
Giā senatore nella legislatura XII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'AFFARE TELEKOM-SERBIA dal 1° luglio 2002 all'8 settembre 2004
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006