Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CUSUMANO Stefano
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XV (LAZIO 1)
Lista di elezione: LA MARGHERITA
Proclamato il 30 maggio 2001
Giā senatore nelle legislature XI, XII
Iscritto ai gruppi parlamentari:
- MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 giugno 2002
- MISTO - POPOLARI-UDEUR [giā MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA fino al 26 novembre 2003 , indi MISTO-UDEUR-ALLEANZA POPOLARE fino al 15 febbraio 2004 , indi MISTO-ALLEANZA POPOLARE-UDEUR fino all'8 settembre 2004] dal 27 giugno 2002 al 27 aprile 2006
Componente degli organi parlamentari:
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 18 gennaio 2006 al 27 aprile 2006
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 21 giugno 2001 al 2 luglio 2003
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 2 luglio 2003 al 27 aprile 2006(in sostituzione del MINISTRO MASTELLA Mario Clemente)
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006