Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
BERSELLI Filippo
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XI (EMILIA-ROMAGNA)
Lista di elezione: ALLEANZA NAZIONALE
Proclamato il 27 maggio 2001
Giā deputato nelle legislature IX, X, XI, XIII
Giā senatore nella legislatura XII
Iscritto al gruppo parlamentare:
ALLEANZA NAZIONALE dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 20 giugno 2001 al 22 maggio 2003
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 23 maggio 2003 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 12 giugno 2001 al 23 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 26 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006