Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
DELFINO Teresio
Laurea in scienze politiche; funzionario
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione II (PIEMONTE 2)
Collegio: 4 - Cuneo
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 23 maggio 2001
Elezione convalidata il 13 febbraio 2002
Giā deputato nelle legislature XI, XIII
Giā senatore nella legislatura XII
Iscritto al gruppo parlamentare:
UDC UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (CCD-CDU) [giā fino ] dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI dal 12 giugno 2001 al 18 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI dal 26 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006