Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MALGIERI Gennaro
Laurea in giurisprudenza; giornalista, direttore del Secolo d' Italia
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Lista di elezione: ALLEANZA NAZIONALE
Proclamato il 26 maggio 2001
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
ALLEANZA NAZIONALE dal 4 giugno 2001 al 3 ottobre 2005Componente degli organi parlamentari:
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 20 giugno 2001 al 3 ottobre 2005
- dal 12 dicembre 2003 al 21 gennaio 2004
- dal 21 gennaio 2004 al 3 ottobre 2005
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA dal 19 settembre 2001 al 5 dicembre 2005
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE dal 19 settembre 2001 al 5 dicembre 2005
- COMITATO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E ARCHITETTONICO dall'11 dicembre 2001 al 3 ottobre 2005
Cessato dal mandato parlamentare il 3 ottobre 2005
(sostituito dal deputato MANTOVANO Alfredo)