Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
SABATTINI Sergio
Laurea in lettere moderne; funzionario di partito
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XI (EMILIA-ROMAGNA)
Collegio: 17 - Casalecchio Di Reno
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamato il 18 maggio 2001
Elezione convalidata il 13 marzo 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO della I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA dal 19 settembre 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006