Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
SCARPA BONAZZA BUORA Paolo
Laurea in scienze politiche; imprenditore agricolo
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione VI (TRENTINO-ALTO ADIGE)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 26 maggio 2001
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI dal 12 giugno 2001 al 23 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI dal 26 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006