Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MICCICHE' Gianfranco
Diploma di maturita' classica; dirigente d'azienda
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XXIV (SICILIA 1)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 26 maggio 2001
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'ECONOMIA E ALLE FINANZE dal 12 giugno 2001 al 19 ottobre 2001
- II Governo Berlusconi: VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE dal 19 ottobre 2001 al 23 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006