Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CALDORO Stefano |
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'ISTRUZIONE, ALL'UNIVERSITĀ E ALLA RICERCA dal 12 giugno 2001 al 14 gennaio 2005
- II Governo Berlusconi: VICE MINISTRO ALL'ISTRUZIONE, ALL'UNIVERSITĀ E ALLA RICERCA dal 14 gennaio 2005 al 18 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006