Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CURSI Cesare (Senatore della Repubblica) |
[SCHEDA SENATO] |
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA SANITĀ dal 12 giugno 2001 al 7 agosto 2001
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA SALUTE dal 7 agosto 2001 al 23 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA SALUTE dal 26 aprile 2005 al 17 maggio 2006