Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneARACU Sabatino
Proclamato il 22 maggio 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006
ATTIVITA' DI DEPUTATO
Attivitā non legislativa in Commissione ed in altri organi
VII CULTURA
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
- Parere sullo schema di decreto legislativo recante riordino del CONI. Atto n. 309 (parere alla commissione parlamentare per la riforma amministrativa)
(11-12-2003 - 17-12-2003 ) - Sull'ordine dei lavori
(25-9-2001 ) - Sui lavori della Commissione
(13-11-2001 ) - Discussione della petizione n. 48 abbinata alle proposte 1051, 1991 e 3534 concernente prevenzione infortuni nello sci
(22-1-2003 ) - Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa. Audizione del Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, onorevole Maria Teresa Armosino
(9-4-2002 ) - Audizione del presidente dell'INAIL, professore Gianni Billia
(14-5-2002 ) - Audizione del direttore generale dell'INAIL, dottor Alberigo Ricciotti
(14-5-2002 ) - Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa. Audizione del Direttore generale dell'INPS, dr. Fabio Trizzino, del Direttore centrale prestazioni dell'INPS, dr.ssa Maria Teresa De Stefanis e del Direttore centrale del coordinamento statistico attuariale dell'INPS, dr. Salvatore Giovannuzzi
(15-5-2002 ) - Audizione del dottor Antonio Prauscello, Vice direttore generale vicario dell'INPS e del dottor Domenico Petillo, Direttore centrale gestione e sviluppo risorse umane, sulle iniziative per la copertura di posti vacanti in alcune sedi regionali dell'INPS
(30-5-2002 ) - Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa. Audizione del Presidente dell'INPDAP, dr. Rocco Familiari, e del Direttore Generale dell'INPDAP, dr. Andrea Simi
(5-6-2002 ) - Audizione del Presidente dell'INAIL, professore Gianni Billia e del Direttore Generale dell'INAIL, dottor Alberigo Ricciotti, sulle questioni attinenti agli sviluppi ultimi della gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente
(13-6-2002 ) - Audizione del presidente dell'IPOST, dottor Giovanni Ialongo, e del direttore vicario, dottor Mario Di Bernardo
(10-7-2002 ) - Audizione del Commissario Straordinario dell'ENPALS, dottoressa Amalia Ghisani e del Direttore generale dottor Massimo Antichi
(11-7-2002 ) - Audizione del presidente dell'ENAM, dottor Renato D'Angio', e del direttore generale, dottor Osvaldo Pagliuca
(11-7-2002 ) - Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa. Audizione del Presidente dell'ENASARCO, dr. Donato Porreca
(18-9-2002 ) - Audizione del Presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, avvocato Giuseppe Trippa
(8-10-2002 ) - Audizione del Segretario Generale della Federazione Legali Enti Parastatali, avvocato Giuseppe Iovino e dell'avvocato Donatella Moraggi
(8-10-2002 ) - Audizione del Presidente dell'Associazione professionale funzionari ispettivi pubblici, dottor Fedele Sponchia
(8-10-2002 ) - Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa. Audizione del dottor Paolo Lucchesi, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, del professor Giuseppe Antonelli, del dottor Enrico Ponti, del dottor Elio Corrente e del dottor Claudio D'Antonangelo, componenti del CIV dell'INAIL
(4-11-2002 ) - Audizione del Commissario straordinario dell'INAIL, prof. Vincenzo Mungari, e dell'avv. Antonio Parlato, Vice commissario dell'INAIL
(5-11-2002 ) - Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa. Audizione del Commissario Straordinario dell'INPS, avv. Gian Paolo Sassi, del Vice commissario straordinario, dr. Giancarlo Filocamo, e del Direttore Generale f.f., dr. Antonio Prauscello
(30-1-2003 ) - Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL
(1°-4-2003 ) - Esame dei risultati dell'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Bilanci preventivi relativi a Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti INARCASSA, INPGI
(30-9-2003 ) - Esame di risultati dell'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Bilanci preventivi 2002 relativi a ENPAP, EPAP, IPASVI
(30-9-2003 ) - Esame dei risultati dell'attivitā degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL
(11-2-2004 ) - Esame dei risultati dell'attivitā degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL
(18-2-2004 ) - Esame dei risultati dell´attivitā degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CPG)
(20-10-2004 pag. 481) - Esame dei risultati dell´attivitā degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all´Ente nazionale previdenza assistenza consulenti del lavoro - ENPACL.
(20-10-2004 pag. 482) - Esame dei risultati dell´attivitā degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all´Ente di previdenza dei periti industriali - EPPI
(20-10-2004 pag. 483) - Per auguri di pronta guarigione all´on. Emerenzio Barbieri.
(20-10-2004 pag. 481) - Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.
Audizione del Sottosegretario di Stato per l´economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino
(14-12-2004 pag. 119) - Sull´ordine dei lavori, nell´ambito dell´indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati. Audizione del Sottosegretario di Stato per l´economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino
(14-12-2004 pag. 118) - Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.
Audizione del Sottosegretario di Stato per l´economia e le finanze, on. Maria Teresa Armosino
(15-12-2004 pag. 136) - Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.
Audizione del Ministro dell´economia e delle finanze, prof. Domenico Siniscalco
(6-4-2005 pag. 188) - Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell´Istituto Nazionale per la previdenza sociale (INPS), avv. Gian Paolo Sassi, e dott. Vittorio Crecco, su aspetti inerenti il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004
(17-5-2005 pagg. 137, 138) - Sull´ordine dei lavori
(17-5-2005 pag. 138)
VII CULTURA
[Discussione in sede consultiva per pareri al Governo] [Interventi sui lavori della Commissione] [Interventi vari]
Discussione in sede consultiva per pareri al Governo
Interventi sui lavori della Commissione
Interventi vari
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
[Interventi vari]
Interventi vari