Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
PALMIERI Antonio
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione IV (LOMBARDIA 2)
Collegio: 9 - Cantù
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 6 marzo 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI dal 27 aprile 2005 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006