Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
PAPINI Andrea
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XI (EMILIA-ROMAGNA)
Collegio: 16 - Bologna - Pianoro
Lista collegata: LA MARGHERITA
Proclamato il 18 maggio 2001
Elezione convalidata il 13 marzo 2002
Giā senatore nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL "DOSSIER MITROKHIN" E L'ATTIVITA' DI INTELLIGENCE ITALIANA dal 16 luglio 2002 al 27 aprile 2006
- II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) dal 21 giugno 2001 al 6 luglio 2004
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 6 luglio 2004 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL "DOSSIER MITROKHIN" E L'ATTIVITA' DI INTELLIGENCE ITALIANA dal 4 luglio 2002 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006