Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
GIORDANO Francesco
Maturita' scientifica; funzionario di partito politico
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XI (EMILIA-ROMAGNA)
Lista di elezione: RIF.COM.
Proclamato il 27 maggio 2001
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto ai gruppi parlamentari:
- MISTO dal 4 giugno 2001 al 13 giugno 2001
- MISTO - RIFONDAZIONE COMUNISTA dal 13 giugno 2001 al 13 giugno 2001
- RIFONDAZIONE COMUNISTA dal 14 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- Capogruppo del gruppo parlamentare RIFONDAZIONE COMUNISTAdal 18 giugno 2001
Componente degli organi parlamentari:
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL "DOSSIER MITROKHIN" E L'ATTIVITA' DI INTELLIGENCE ITALIANA dal 4 luglio 2002 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI dal 31 luglio 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006