Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
STUCCHI Giacomo
Diploma istituto tecnico commerciale; consulente per enti locali
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione IV (LOMBARDIA 2)
Collegio: 18 - Ponte S. Pietro
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 6 marzo 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA [giā fino ] dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- PRESIDENTE della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- PRESIDENTE della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- PRESIDENTE della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 26 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 20 giugno 2001 al 17 luglio 2003
- XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 dal 12 febbraio 2002 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL "DOSSIER MITROKHIN" E L'ATTIVITA' DI INTELLIGENCE ITALIANA dal 4 luglio 2002 al 27 aprile 2006
- COMITATO PER LA DIPLOMAZIA PARLAMENTARE dal 16 novembre 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006