Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
RUGGERI Ruggero
Laurea in economia e commercio; docente universitario di economia e politica industriale
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione V (LOMBARDIA 3)
Collegio: 10 - Mantova
Lista collegata: LA MARGHERITA
Proclamato il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 6 marzo 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- VICEPRESIDENTE della X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- VICEPRESIDENTE della X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006