Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CICU Salvatore
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXVI (SARDEGNA)
Collegio: 14 - Quartu Sant'Elena
Lista collegata: FORZA ITALIA
Proclamato il 19 maggio 2001
Elezione convalidata il 19 aprile 2002
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 12 giugno 2001 al 23 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 26 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006