Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
PINZA Roberto
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XI (EMILIA-ROMAGNA)
Collegio: 4 - Cesena
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamato il 18 maggio 2001
Elezione convalidata il 13 marzo 2002
Giā deputato nelle legislature XI, XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006