Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
NICOTRA Benedetto
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione I (PIEMONTE 1)
Collegio: 12 - Moncalieri
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 23 maggio 2001
Elezione convalidata il 27 febbraio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI dall'11 luglio 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006