Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
VERNETTI Gianni
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione I (PIEMONTE 1)
Collegio: 3 - Torino 3
Lista collegata: LA MARGHERITA
Proclamato il 23 maggio 2001
Elezione convalidata il 27 febbraio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'AFFARE TELEKOM-SERBIA dal 1° luglio 2002 all'8 settembre 2004
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006