Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
FRANCESCHINI Dario
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XI (EMILIA-ROMAGNA)
Collegio: 9 - Ferrara - Via Bologna
Lista collegata: LA MARGHERITA
Proclamato il 18 maggio 2001
Elezione convalidata il 13 marzo 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DELLA ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA dal 21 settembre 2005
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006