Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
BUFFO Gloria
Laurea in architettura; dirigente partito politico
Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione XII (TOSCANA)
Collegio: 20 - Carrara
Lista collegata: DEMOCRATICI SINISTRA
Proclamata il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritta al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 10 maggio 2004 al 27 aprile 2006
- XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 20 giugno 2001 al 10 maggio 2004
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI dal 31 luglio 2001 al 27 aprile 2006
Cessata dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006