Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
STAGNO D'ALCONTRES Francesco
Laurea in medicina e chirurgia; docente universitario, direttore della cattedra di chirurgia plastica dell'universitā di Messina
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXV (SICILIA 2)
Collegio: 3 - Taormina
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 16 maggio 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMITATO PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE dall'11 dicembre 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006