Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CARLI Carlo
Diploma di magistero d'arte; docente
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XII (TOSCANA)
Collegio: 22 - Viareggio
Lista collegata: DEMOCRATICI SINISTRA
Proclamato il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FASCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI dall'8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: SOTTOSEGRETARIO DI STATO AI BENI E ALLE ATTIVITĀ CULTURALI dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006