Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MARONI Roberto
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione IV (LOMBARDIA 2)
Collegio: 1 - Varese
Lista collegata: LEGA NORD
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 6 marzo 2002
Giā deputato nelle legislature XI, XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA [giā fino ] dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) dal 20 giugno 2001 al 20 ottobre 2005
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI dal 10 giugno 2001 al 12 giugno 2001
- II Governo Berlusconi: MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI dal 12 giugno 2001 al 23 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006