Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
GAMBALE Giuseppe
Laurea in medicina e chirurgia spec. cardiologia; medico chirurgo, cardiologo
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XIX (CAMPANIA 1)
Collegio: 10 - Pozzuoli
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamato il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 16 ottobre 2002
Giā deputato nelle legislature XI, XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARI dal 26 novembre 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006