Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MORONI Chiara
Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione IV (LOMBARDIA 2)
Collegio: 26 - Rezzato
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamata il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 6 marzo 2002
Iscritta ai gruppi parlamentari:
- MISTO dal 4 giugno 2001 al 13 giugno 2001
- MISTO - NUOVO PSI dal 13 giugno 2001 al 14 maggio 2002
- MISTO - LIBERAL-DEMOCRATICI, REPUBBLICANI, NUOVO PSI dal 14 maggio 2002 al 27 aprile 2006
Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO della XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- SEGRETARIO della XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- SEGRETARIO della XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 26 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- SEGRETARIO della dal 17 giugno 2004 al 27 aprile 2006
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 27 aprile 2005 al 27 aprile 2006
- XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- dal 26 maggio 2004 al 27 aprile 2006
Cessata dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006