Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
VICECONTE Guido
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 26 maggio 2001
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI dal 12 giugno 2001 al 23 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI dal 26 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006