Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MINOLI ROTA Fabio Stefano
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione III (LOMBARDIA 1)
Collegio: 31 - S. Giuliano Milanese
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 25 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006