Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
DI TEODORO Andrea
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione III (LOMBARDIA 1)
Collegio: 24 - Seregno
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 25 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- SEGRETARIO della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 26 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 14 settembre 2001 al 27 aprile 2006
- XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN E DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DELL'UNITA' NAZIONALE EUROPOL dal 15 novembre 2001 al 16 settembre 2002
- COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE dal 17 settembre 2002 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006