Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CARLUCCI Gabriella
Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Collegio: 24 - Trani
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamata il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 20 giugno 2002
Iscritta al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA dal 25 settembre 2001 al 9 novembre 2004
Cessata dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006