Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CASTELLANI Carla
Laurea in medicina e chirurgia; medico
Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione XVII (ABRUZZI)
Collegio: 4 - Teramo
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamata il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritta al gruppo parlamentare:
ALLEANZA NAZIONALE dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA dal 25 settembre 2001 al 27 aprile 2006
Cessata dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006