Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
OSTILLIO Massimo
Laurea in scienze politiche; giornalista
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Collegio: 15 - Taranto - Italia - Monte Granaro
Lista collegata: LA MARGHERITA
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 20 giugno 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto ai gruppi parlamentari:
- MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 giugno 2002
- MISTO - POPOLARI-UDEUR [giā MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA fino al 26 novembre 2003 , indi MISTO-UDEUR-ALLEANZA POPOLARE fino al 15 febbraio 2004 , indi MISTO-ALLEANZA POPOLARE-UDEUR fino all'8 settembre 2004] dal 27 giugno 2002 al 3 novembre 2005
Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- VICEPRESIDENTE della IV COMMISSIONE (DIFESA) dall'8 ottobre 2003 al 23 giugno 2005
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 13 giugno 2001 al 3 novembre 2005
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 21 giugno 2001 al 23 giugno 2005
- VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) dal 23 giugno 2005 al 3 novembre 2005
- COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
- COMITATO PER LA DIPLOMAZIA PARLAMENTARE dal 16 novembre 2001 al 3 novembre 2005
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 3 novembre 2005